Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
Arne giftet seg med Liv Annette Flatnes, g. Lervik. Liv (datter av Arthur Kåre Flatnes og Bjørghild Frøydis Ingebrigtsen) ble født 21 Jan 1948 , 78/41, Solhaug, Fjellvær, Fjellværsøya, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Notater:
Navn: Fullt navn pr. 2017: Liv Annette Flatnes lervik
Andre Hendelser og Egenskaper:
Johan giftet seg med Anny Mathilde Bukten 25 Aug 1936, Vår Frue kirke, Trondheim. Anny (datter av Martin Alfred Stinussen Bukten og Ragna Margrethe Stilleberg) ble født 8 Aug 1913 , Nes, Ørland, eller Måøy, Frøya; ble døpt 15 Sep 1913 , Nes kirke, Ørland; døde 7 Mai 1982, 72/1, Lervik, Fjellværsøya, Hitra; ble begravet 14 Mai 1982, Nordbotn gravplass, Fjellværsøya, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Bor i Skjærbusdalen ved konfirmasjonen.
Arthur giftet seg med Bjørghild Frøydis Ingebrigtsen 15 Nov 1941. Bjørghild (datter av Ove Bertinus Ingebrigtsen og Ellen Strand) ble født 22 Sep 1919 , 77/15, Bergland, Reksa, Fjellværsøya, Hitra; døde 11 Sep 2019, 91/1, Fillan, Hitra; ble begravet 20 Sep 2019. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Gravlagt: Begravelse holdt i pinsevennenes hus på Fjellvær - som i 2019 hadde stått ubrukt i flere 10-år.
Mottatt fra Eivind Lervik: Jeg har funnet en feil i nedenstående melding, der jeg forsøker å rette feil i teksten i Hitra II: Fredrik Olsen solgte ?u?kun Lervika?/u? til Johan Enoksen i 1832. Han solgte sannsynligvis Bekvikas to plasser senere. Selv ikke de tre Slusholmene utenfor Lervika ble Johan Enoksens eiendom. Jeg (Statsarkivet og Jordskifteverket) har dokumentasjon på at hans barnebarn Johan Arnt Lervik kjøpte de nordre Slusholmene av Hans Olsen Kastvik i 1894-95, og har vært registrert som bruksnr. 3 i Kastvika, Hitra kommune, frem til ca 2004 da Kastvikhaugen fikk dette bruksnummeret. Men Jordskifteverket har ikke endret dette i sitt arkiv. Gårddeleier Jostein Lervik bekreftet i sommer at den største Slusholmen tilhører Brevika. Det må kanskje bety at Knut Winter hadde kjøpt denne Slusholmen av Kastvikas eier før han solgte Brevika og Kastvikhaugen i 1912-13. Johan Arnt Lervik ble eier av hovedbruket Kastvika brnr.1 i 1900. Han solgte hovedbruket videre til sin sønn Ottar Birger Lervik i 1929. I 1982 kjøpte min bror Andreas Lervik, sammen med sin kone, hovedbruket av sine søsken. Hans kone arvet hovedbruket etter hans død i 1998, men solgte det nedlagte småbruket Kastvika til undertegnede i 2000.
Johan giftet seg med Anne Martha Ellingsdatter Ulvan 20 Okt 1886, 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra. Anne (datter av Elling Ellingsen Ulvan og Beret Anna Kristoffersdatter) ble født 28 Mai 1865 , 69/3, Ulvan (Gården), Ulvøya, Hitra; ble døpt 30 Jul 1865 , 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra; døde 12 Sep 1953, 72/1, Lervik, Fjellværsøya, Hitra; ble begravet 19 Sep 1953, 75/23, Bottenvika gravsted, Fjellværsøya, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Martin giftet seg med Ragna Margrethe Stilleberg. Ragna (datter av Rasmus Ingebrigtsen Vahl) ble født 15 mai 1890 , Nes, Bjugn; døde 17 Jul 1965. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Anton giftet seg med Dorothea Kristine Ovesdatter 8 Jan 1908, Dolm kirke, Dolmøya, Hitra. Dorothea (datter av Ove Helmer Mortensen Grønsletten og Olava Regine Antonsdatter Holte Kongsvoll) ble født 13 Nov 1885 , 78/, Grønnsletta, Fjellvær, Fjellværsøya, Hitra; døde 14 Okt 1940, 78/ Fjellvær, Fjellværsøya, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Ove giftet seg med Ellen Strand 1903. Ellen (datter av Erling Fredriksen og Gjertrud Olsdatter) ble født 24 Okt 1877 , Strandgjerdet, Hemne; døde 28 Aug 1967, 77/15, Bergland, Reksa, Fjellværsøya, Hitra; ble begravet 4 Sep 1967, 75/23, Bottenvika gravsted, Fjellværsøya, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]