Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
Familie/Ektefelle/partner: Trine Christensen Berg. Trine (datter av Per Kristian Berg og Frøydis Elisabeth Christensen) ble født 8 Apr 1981 , 93/54, Tomt nr. 3, Litjsloka, Fillan, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater:
Navn: Slik er navnet skrevet i off. kilder idag. Muligens har han hett (ved dåpen ?) Roe Martin Stilleberg Lervik.
Roe giftet seg med Vigdis Margareth Heggvik. Vigdis (datter av Iver Heggvik og Kristine Otelie Langtind) ble født 26 Jun 1953 , 84/2, Brøttingsvågen, Akset, Fjellværsøya, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Johan giftet seg med Anny Mathilde Bukten 25 Aug 1936, Vår Frue kirke, Trondheim. Anny (datter av Martin Alfred Stinussen Bukten og Ragna Margrethe Stilleberg) ble født 8 Aug 1913 , Nes, Ørland, eller Måøy, Frøya; ble døpt 15 Sep 1913 , Nes kirke, Ørland; døde 7 Mai 1982, 72/1, Lervik, Fjellværsøya, Hitra; ble begravet 14 Mai 1982, Nordbotn gravplass, Fjellværsøya, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Iver giftet seg med Kristine Otelie Langtind 1935. Kristine (datter av Alfred Kristian Johansen Langtind og Borghild Johanna Petersdatter) ble født 7 Jun 1915 , Ørland; døde 24 okt 2002, 72/11, Vidartun, Leirvika, Fjellværsøya, Hitra; ble begravet 1 Nov 2002, 91/74, Fillan gravsted, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Mottatt fra Eivind Lervik: Jeg har funnet en feil i nedenstående melding, der jeg forsøker å rette feil i teksten i Hitra II: Fredrik Olsen solgte ?u?kun Lervika?/u? til Johan Enoksen i 1832. Han solgte sannsynligvis Bekvikas to plasser senere. Selv ikke de tre Slusholmene utenfor Lervika ble Johan Enoksens eiendom. Jeg (Statsarkivet og Jordskifteverket) har dokumentasjon på at hans barnebarn Johan Arnt Lervik kjøpte de nordre Slusholmene av Hans Olsen Kastvik i 1894-95, og har vært registrert som bruksnr. 3 i Kastvika, Hitra kommune, frem til ca 2004 da Kastvikhaugen fikk dette bruksnummeret. Men Jordskifteverket har ikke endret dette i sitt arkiv. Gårddeleier Jostein Lervik bekreftet i sommer at den største Slusholmen tilhører Brevika. Det må kanskje bety at Knut Winter hadde kjøpt denne Slusholmen av Kastvikas eier før han solgte Brevika og Kastvikhaugen i 1912-13. Johan Arnt Lervik ble eier av hovedbruket Kastvika brnr.1 i 1900. Han solgte hovedbruket videre til sin sønn Ottar Birger Lervik i 1929. I 1982 kjøpte min bror Andreas Lervik, sammen med sin kone, hovedbruket av sine søsken. Hans kone arvet hovedbruket etter hans død i 1998, men solgte det nedlagte småbruket Kastvika til undertegnede i 2000.
Johan giftet seg med Anne Martha Ellingsdatter Ulvan 20 Okt 1886, 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra. Anne (datter av Elling Ellingsen Ulvan og Beret Anna Kristoffersdatter) ble født 28 Mai 1865 , 69/3, Ulvan (Gården), Ulvøya, Hitra; ble døpt 30 Jul 1865 , 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra; døde 12 Sep 1953, 72/1, Lervik, Fjellværsøya, Hitra; ble begravet 19 Sep 1953, 75/23, Bottenvika gravsted, Fjellværsøya, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Martin giftet seg med Ragna Margrethe Stilleberg. Ragna (datter av Rasmus Ingebrigtsen Vahl) ble født 15 mai 1890 , Nes, Bjugn; døde 17 Jul 1965. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Henning giftet seg med Jørgine Margrete Olsdatter Ingeborgvik Ca 1888. Jørgine (datter av Ole Jakobsen Ingeborgvik og Marit Kristoffersdatter) ble født 2 Feb 1865 , 70/1 Ingeborgvik, Knarrlagsund, Hitra ; ble døpt 18 Apr 1865 , 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra; døde 14 Aug 1932, 83/1 Heggvik, Fjellværsøya, Hitra; ble begravet 20 Aug 1932, 91/74, Fillan gravsted, Hitra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Alfred giftet seg med Borghild Johanna Petersdatter. Borghild ble født 21 Des 1890; døde 13 Des 1968, Ørland; ble begravet , Storfosna kirkegård, Ørland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]